Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbakken 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-17 fjernes Bibranche: Indsamling af affald (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 fjernes Hovedbranche: Opsamling og behandling af spildevand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-17 fjernes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET KIBA AF 1/8 2001 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-17 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 fjernes Revisor: G L B A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Indsamling af affald (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opsamling og behandling af spildevand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Renovation og renholdelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Kloakvæsen og rensningsanlæg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 fjernes Bestyrelse: Kirsten Anna Marie Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-06 fjernes Direktion: Bjarne Witek Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbakken 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevænget 15, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansiering, eje værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 tilføjes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET KIBA AF 1/8 2001 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-25 fjernes Navne: A/S INGEMANN CHRISTENSEN & SØN. NÆSTVED (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 tilføjes Vedtægter: 2002-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Hartmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 fjernes Bestyrelse: Jesper Witek Hvidegaard Bache (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Jesper Witek Hvidegaard Bache (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-18 tilføjes Navne: A/S INGEMANN CHRISTENSEN & SØN. NÆSTVED (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-17 fjernes Navne: SLP 11.120 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-17 tilføjes Bestyrelse: Jesper Witek Hvidegaard Bache (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-17 fjernes Bestyrelse: Mogens Gaardboe Bertelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-17 tilføjes Direktion: Bjarne Witek Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-17 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-17 tilføjes Revisor: G L B A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevænget 15, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Bestyrelse: Mogens Gaardboe Bertelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Bibranche: Renovation og renholdelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Hovedbranche: Kloakvæsen og rensningsanlæg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Navne: SLP 11.120 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)