Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2001-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 53, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-24 fjernes Direktion: Bjarne Merrild Lundby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-24 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-24 fjernes Navne: ARKITEKT BJARNE LUNDBY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-24 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-24 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-24 fjernes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-24 fjernes Stiftere: Bjarne Merrild Lundby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 53, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-07 tilføjes Direktion: Bjarne Merrild Lundby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-07 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-07 tilføjes Navne: ARKITEKT BJARNE LUNDBY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-07 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-07 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-07 tilføjes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-07 tilføjes Stiftere: Bjarne Merrild Lundby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-07 tilføjes Vedtægter: 1996-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)