Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
AAGE ANDERSEN & SØNNER.IKAST A/S (CVR 49693613) | NORMAL | 04.11.1996 |
Henning Christensen | 04.11.1996 | |
Vagn Kvols Kristensen | 04.11.1996 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
DAMPA ApS (CVR 16045489) | NORMAL | 29.02.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
H.C. HOLDING, IKAST ApS (CVR 27015263) | 01.01.2012 | 29.02.2024 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
BELAP HOLDING ApS (CVR 29608032) | 06.11.2006 | 29.02.2024 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
P. ANDERSEN HOLDING ApS (CVR 19997391) | 20.11.1996 | 29.02.2024 | 33,33-49,99% | 33,33 % |