Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 1, 2., 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-31 fjernes Navne: NIKOLAJSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-10-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 fjernes Revisor: Carsten Øhauge Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af ydelser indenfor maskin- og stålindustri samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Vedtægter: 2002-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 fjernes Bestyrelse: Steen Hvidt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 fjernes Direktion: Jens Aage Værum Nikolajsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 1, 2., 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Knudsgade 2, 2., 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-19 fjernes Bestyrelse: Jan Vilhelm Stjernebjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Navne: NIKOLAJSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-27 fjernes Navne: SCSK 3100 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-18 tilføjes Bestyrelse: Jan Vilhelm Stjernebjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-18 fjernes Bestyrelse: Jens Jørgen Skytte (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-18 tilføjes Direktion: Jens Aage Værum Nikolajsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-18 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-18 tilføjes Revisor: Carsten Øhauge Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-18 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Knudsgade 2, 2., 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Jørgen Skytte (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Navne: SCSK 3100 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)