Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-06-18 fjernes Navne: VHK NR. 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bagsværdvej 133, 2., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 fjernes Revisor: KAJ T JENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-04 fjernes Direktion: Verner Henri Kaae (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Navne: VHK NR. 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4390 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 225.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Direktion: Verner Henri Kaae (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i aktier i CARL BRO GRUPPEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Revisor: KAJ T JENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Vedtægter: 1996-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagsværdvej 133, 2., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4390 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)