Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Ove Hedegaard Nielsen | 18.09.1996 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Peter Lund-Olesen | 21.11.2016 | 30.09.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ove Trankjær | 16.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Holger Krug | 16.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Robert Zimmermann | 16.03.2021 | formand |
Frank Romlund Mikkelsen | 18.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Søren Ove Hedegaard Nielsen | 18.09.1996 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Karlsmose | 18.12.2014 | 18.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anders Jensen | 29.05.2008 | 16.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hans Mathiesen | 19.12.2006 | 18.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Knud Flemming Madsen | 18.09.1996 | 16.03.2021 | formand |
Ove Trankjær | 18.09.1996 | 15.03.2021 | bestyrelsesmedlem |