Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Revisor |
Den 2012-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havdigevej 23, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-31 fjernes Direktion: Gunnar Ager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2000-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-31 fjernes Navne: AGER SPEDITION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2002-03-20)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havdigevej 23, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rensdyrvej 9, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2002-06-14)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rensdyrvej 9, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2002-06-14)
Den 2001-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og transportvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Vedtægter: 2001-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 70, 6740 Bramming (offentliggjort 2001-04-17)
Den 2001-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 70, 6740 Bramming (offentliggjort 2001-04-17)
Den 2001-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 52, 6740 Bramming (offentliggjort 2000-04-17)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 52, 6740 Bramming (offentliggjort 2000-04-17)
Den 2000-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rensdyrvej 9, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-01 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2000-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-19 tilføjes Navne: AGER SPEDITION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-18 fjernes Navne: G. AGER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-29 fjernes Direktion: Kurt Beier (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-29 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-25 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-25 fjernes Revisor: LYNDGAARD INVESTMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2002-03-20)
Den 1996-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2002-03-20)
Den 1996-11-28 tilføjes Navne: G. AGER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-27 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4344 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-27 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-18 tilføjes Revisor: LYNDGAARD INVESTMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rensdyrvej 9, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2002-03-20)
Den 1996-08-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4344 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)