Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Bloch | 11.08.2014 | 01.01.2017 | adm. dir |
Peder Skov | 18.03.2011 | 11.08.2014 | adm. dir |
Peder Skov | 01.10.2003 | 09.12.2003 | direktion |
Tom Levi Larsen | 29.06.2001 | 28.11.2003 | direktion |
Henrik Bloch | 24.06.1996 | 18.03.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Bloch | 11.08.2014 | 01.01.2017 | bestyrelse |
Peder Skov | 11.08.2014 | 01.01.2017 | formand |
Lars Kühnel | 18.03.2011 | 01.01.2017 | bestyrelse |
Tom Levi Larsen | 17.02.2005 | 18.03.2011 | formand |
Thomas Ulderup | 29.06.2001 | 09.02.2006 | bestyrelse |
Poul Mose Johansen | 29.06.2001 | 09.02.2006 | bestyrelse |
Pia Grønborg Steffensen | 29.06.2001 | 10.03.2003 | bestyrelse |
Martin Normann Møller | 29.06.2001 | 10.03.2003 | bestyrelse |
Morten Riisager | 29.06.2001 | 10.06.2002 | bestyrelse |
Peter Børresen | 24.06.1996 | 17.02.2005 | formand |
Agnes Kristence Børresen | 24.06.1996 | 29.06.2001 | bestyrelse |