Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Legale ejere |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-02-01 fjernes Revisor: BHS REVISION V/BJARNE HØI SØRENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åparken 63, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Åparken 63, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åparken 63, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-28 tilføjes Direktion: Benno Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiering og de hermed beslægtede erhverv. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-28 tilføjes Navne: B.A. FINANS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-28 tilføjes Reelle ejere: Benno Andersen (offentliggjort 2017-10-24)
Den 1996-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Revisor: BHS REVISION V/BJARNE HØI SØRENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Stiftere: Benno Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Vedtægter: 1996-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Legale ejere: Benno Andersen (offentliggjort 2015-11-12)