Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Uffe Ellemann-Jensen | 07.04.2003 | 20.05.2005 | formand |
Poul Erik Christensen | 01.04.1998 | 20.05.2005 | bestyrelse |
Henning Thestrup | 01.04.1998 | 20.05.2005 | bestyrelse |
Børge Obel | 20.03.1997 | 31.03.2004 | bestyrelse |
Per Gunder Hansen | 20.03.1997 | 24.06.1997 | bestyrelse |
Henning Larsen | 29.05.1996 | 20.05.2005 | bestyrelse |
Per Bang Hansen | 29.05.1996 | 20.05.2005 | næstformand |
Øyvin Bro Egelund | 29.05.1996 | 31.03.2004 | bestyrelse |
Georg Viggo Poulsen | 29.05.1996 | 07.04.2003 | formand |
Erik Bent Kristiansen | 29.05.1996 | 07.04.1999 | bestyrelse |
Frank Ingvar Nielsen | 29.05.1996 | 01.08.1997 | bestyrelse |