Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-13 fjernes Binavne: EJENDOMSSELSKABET LAU II A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 fjernes Bestyrelse: Bent Knie-Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Direktion: Mikael Sundby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: almbrand@almbrand.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-11-01 fjernes Navne: ALM.BRAND EJENDOM II A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-11-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: almbrand@almbrand.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-19 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-18 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-30 tilføjes Bestyrelse: Søren Boe Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 fjernes Bestyrelse: Jakob Mark Thorsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og administrere fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 tilføjes Vedtægter: 1998-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-07 tilføjes Bestyrelse: Jakob Mark Thorsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-27 fjernes Bestyrelse: Jesper Rosenberg Stokholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-20 tilføjes Navne: ALM.BRAND EJENDOM II A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-19 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET LAU II A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-16 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 28.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 fjernes Bestyrelse: Arie Aristide Fakkert (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 fjernes Direktion: Karsten Willi Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-19 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET LAU II A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-04-18 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET H.C. ANDERSENS BOULEVARD 13, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-18 fjernes Bestyrelse: Peter Michael Louis Rosenberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-26 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET H.C. ANDERSENS BOULEVARD 13, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-25 fjernes Navne: VICH 1110 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-25 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-25 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-25 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Binavne: EJENDOMSSELSKABET LAU II A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: VICH 1110 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Green IV ApS, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)