Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikkel Sune Riegels Mortensen | 28.12.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Bergen | 01.01.2011 | 28.12.2020 | adm. dir |
Jens Ejnar Riis Ebbesen | 07.05.1997 | 01.01.2011 | adm. dir |
Dirk Middelbeek | 01.07.1996 | 07.05.1997 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikkel Sune Riegels Mortensen | 28.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Bergen | 28.12.2020 | formand |
Peter Otto Riise | 01.02.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Nielsen | 11.08.1997 | 21.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Bent Ortmann | 11.08.1997 | 31.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Bergen | 23.05.1997 | 27.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Sune Riegels Mortensen | 01.07.1996 | 27.12.2020 | formand |
Jens Ejnar Riis Ebbesen | 01.07.1996 | 15.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Dirk Middelbeek | 01.07.1996 | 09.05.1997 | bestyrelsesmedlem |