Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Kristoffer Sandbjerg | 02.12.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Linda Fini Sandbjerg | 08.04.2009 | 08.11.2011 | direktør |
Gunnar Sandbjerg | 04.05.2007 | 08.04.2009 | direktør |
Linda Fini Sandbjerg | 04.09.1996 | 04.05.2007 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 28.05.1996 | 04.09.1996 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristine Elva Sandbjerg | 04.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Kristoffer Sandbjerg | 08.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Linda Fini Sandbjerg | 08.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Sandbjerg | 08.04.2009 | formand |