Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlesøvej 96, 2840 Holte (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-06-01 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-12-06 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-12-06 fjernes Navne: MLB EJENDOMME ApS (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-12-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-12-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-12-06 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-12-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlesøvej 96, 2840 Holte (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlesøvej 96, 2840 Holte (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2013-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2013-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-02-05 fjernes Direktion: Tony Genschow Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlesøvej 96, 2840 Holte (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlesøvej 96, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-10 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2003-09-10 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Direktion: Mette Bakkekilde Lykken (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2000-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed, herunder at investerre i fast ejendom. (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2000-01-24 tilføjes Navne: MLB EJENDOMME ApS (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2000-01-23 fjernes Navne: METTE LYKKEN BOLIG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2000-01-24 tilføjes Vedtægter: 2000-01-24 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2000-01-24 fjernes Binavne: METTE LYKKEN ERHVERV ApS, LYKKEN ERHVERV ApS, LYKKEN BOLIG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-30 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-30 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet P.J. Aarup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 725.000,00 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 1997-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-03)
Den 1996-10-08 fjernes Direktion: Mette Bakkekilde Lykken (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-16 tilføjes Direktion: Tony Genschow Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1996-09-16 fjernes Direktion: Caroline Mette Bakkekilde Lykken (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-24 tilføjes Navne: METTE LYKKEN BOLIG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-08-23 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3164 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-08-19 tilføjes Direktion: Caroline Mette Bakkekilde Lykken (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-19 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-19 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet P.J. Aarup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-19 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlesøvej 96, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-28 tilføjes Binavne: METTE LYKKEN ERHVERV ApS, LYKKEN ERHVERV ApS, LYKKEN BOLIG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-28 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 1996-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-06-01 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 1996-05-28 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-28 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3164 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 1996-05-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 1996-05-28 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-28 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2017-02-03)
Den 1996-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 1996-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)