Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Egernvej 72, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Direktion: Flemming Sigurd Willy Nielsen (direktion) (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-04-01 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Legale ejere: Flemming Sigurd Willy Nielsen (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Navne: FLEMMING S.W. NIELSEN ApS (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Reelle ejere: Flemming Sigurd Willy Nielsen (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-02-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2013-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2013-01-04 tilføjes Vedtægter: 2013-01-04 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2013-01-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-05 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-05 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Spallou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 1999-12-15)
Den 2007-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egernvej 72, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2007-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Egernvej 61, 6000 Kolding (offentliggjort 2000-04-07)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egernvej 61, 6000 Kolding (offentliggjort 2000-04-07)
Den 2000-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 16, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-28 tilføjes Navne: FLEMMING S.W. NIELSEN ApS (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2000-02-27 fjernes Navne: REVISIONSFIRMAET FLEMMING S.W. NIELSEN ApS STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 1999-12-15)
Den 1999-12-14 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Spallou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 fjernes Revisor: Palle Videbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-06-04 tilføjes Navne: REVISIONSFIRMAET FLEMMING S.W. NIELSEN ApS STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-03 fjernes Navne: PBH NR. 23.043 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-03 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-03 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 tilføjes Direktion: Flemming Sigurd Willy Nielsen (direktion) (offentliggjort 2021-03-09)
Den 1996-05-24 tilføjes Revisor: Palle Videbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-20 tilføjes Legale ejere: Flemming Sigurd Willy Nielsen (offentliggjort 2021-03-09)
Den 1996-05-20 tilføjes Reelle ejere: Flemming Sigurd Willy Nielsen (offentliggjort 2021-03-09)
Den 1996-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 1996-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 16, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-04-01 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-01 tilføjes Navne: PBH NR. 23.043 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2021-03-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-09)