Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 50, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-15 fjernes Hovedbranche: Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-15 fjernes Navne: LINK. HELSINGØR. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-15 fjernes Omlægningsperiode start: 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-15 fjernes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-15 fjernes Stiftere: Kirsten Lotte Knudsen, Inge Margrethe Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 fjernes Direktion: Inge Margrethe Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-27 tilføjes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, herunder såvel engroshandel- og detailhandel med knallerter og motorcykler samt anden virksomhed, som ifølge direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-12 tilføjes Vedtægter: 1999-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 50, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-05 tilføjes Direktion: Inge Margrethe Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-05 tilføjes Hovedbranche: Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-05 tilføjes Navne: LINK. HELSINGØR. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-05 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-05 tilføjes Stiftere: Kirsten Lotte Knudsen, Inge Margrethe Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)