Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2006-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Egelykkevej 6, 9310 Vodskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-13 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-13 fjernes Navne: BO FINANS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-13 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-13 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-26 fjernes Direktion: Keld Bo Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egelykkevej 6, 9310 Vodskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Strandvej 35, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive el-installationsforretning samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 tilføjes Navne: BO FINANS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-09 fjernes Navne: N.U. EL-SERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 tilføjes Vedtægter: 2003-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-13 fjernes Direktion: Karsten Verner Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-03 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-03 fjernes Revisor: EEL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-28 tilføjes Navne: N.U. EL-SERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-27 fjernes Navne: PBH NR. 23.017 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-27 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-27 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Strandvej 35, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Navne: PBH NR. 23.017 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann, EEL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)