Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-07-22 fjernes Binavne: BALKAN TRADE ApS, BALKAN KONSERV ApS, BALKAN FRUGT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-22 fjernes Navne: BULGARSK VINIMPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 102, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-14 fjernes Revisor: Gaden 26 ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-14 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-18 fjernes Direktion: Emil Boykov Iliev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, import og eksport. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-06 tilføjes Vedtægter: 1997-01-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-29 tilføjes Navne: BULGARSK VINIMPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-28 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3051 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-27 tilføjes Direktion: Emil Boykov Iliev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-27 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-27 tilføjes Revisor: Gaden 26 ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 102, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Binavne: BALKAN TRADE ApS, BALKAN KONSERV ApS, BALKAN FRUGT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3051 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)