Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Munk | 01.01.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erling Gardeweg Beyer | 25.03.2014 | 31.12.2015 | adm. dir |
Bernardus Hubertus Cornelis Brinkers | 27.08.1996 | 25.03.2014 | direktør |
Jørgen Evald Handberg | 10.04.1996 | 30.08.1996 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1996 | 10.04.1996 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rolf Ahdell | 15.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lene Alkemade | 03.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Brix | 03.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Elin Tveito Lidman | 18.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Johan Anders Björn Clarin | 02.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Halvor Liodden | 31.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Aaby | 25.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jone Voll | 25.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Nielsen | 25.03.2014 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tor Agnar Osmundsen | 24.11.2015 | 02.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Pål Eikeland | 25.03.2014 | 31.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Halvor Liodden | 25.03.2014 | 24.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Erling Gardeweg Beyer | 11.09.2013 | 25.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Søren Landtved | 06.05.2013 | 11.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Dorte Frimor | 22.06.2010 | 25.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Bernardus Hubertus Cornelis Brinkers | 22.06.2010 | 25.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Cornelis Dirk Hoogendijk | 22.06.2010 | 25.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Have Søndergaard | 22.06.2010 | 06.05.2013 | bestyrelsesmedlem |