Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandtårnsvej 87, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-11-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-15 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-15 fjernes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET AF 15/8-2003 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-15 fjernes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-15 fjernes Stiftere: Toni Evald Petersen, NIROS TELECOMMUNICATION A/S, IHM P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-15 tilføjes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET AF 15/8-2003 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-14 fjernes Navne: NORDIC TELECOM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-15 tilføjes Vedtægter: 2003-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-15 fjernes Bestyrelse: Hardy Otto Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-15 fjernes Direktion: Hardy Otto Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-21 tilføjes Bestyrelse: Steffen Kjærulff-Schmidt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-21 fjernes Bestyrelse: Jørgen Hvolbye Lauritzen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-21 tilføjes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-21 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: nt@nordictelecom.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-29 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-29 fjernes Revisor: REVISION SØREN HOLT-NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-06 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Hvolbye Lauritzen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-06 fjernes Bestyrelse: Søren Skov Olsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: nt@nordictelecom.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-01 tilføjes Direktion: Hardy Otto Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-31 fjernes Direktion: Ole Steen Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 fjernes Revisor: BG TOTALENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandtårnsvej 87, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-17 tilføjes Bestyrelse: Søren Skov Olsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-17 tilføjes Direktion: Ole Steen Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-11-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-17 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-17 tilføjes Navne: NORDIC TELECOM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-17 tilføjes Revisor: BG TOTALENTREPRISE ApS, REVISION SØREN HOLT-NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-17 tilføjes Stiftere: Toni Evald Petersen, NIROS TELECOMMUNICATION A/S, IHM P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)