Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-06-25 fjernes Navne: LOKALBØGERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 4, 1457 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-18 fjernes Direktion: Torben Lothar Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-18 fjernes Revisor: ELGAARD CARLSEN & PARTNERE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-18 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-28 tilføjes Navne: LOKALBØGERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4235 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Direktion: Torben Lothar Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklame-, telekommunikations- og forlagsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-21 tilføjes Vedtægter: 1995-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 4, 1457 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4235 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ELGAARD CARLSEN & PARTNERE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)