Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 102, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-12 fjernes Direktion: Torben Røsler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-12 fjernes Navne: DILIGENCE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-12 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 fjernes Stiftere: WERD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2005-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 tilføjes Navne: DILIGENCE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-27 fjernes Navne: SE-COM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-28 tilføjes Vedtægter: 2005-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-09 fjernes Direktion: Bettina Mai Røsler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Finansieringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 102, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 102, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-26 tilføjes Direktion: Torben Røsler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-26 fjernes Revisor: Funder Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-22 tilføjes Navne: SE-COM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-21 fjernes Navne: RØSLER FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 102, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-23 tilføjes Direktion: Bettina Mai Røsler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-23 tilføjes Navne: RØSLER FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 tilføjes Revisor: Funder Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 tilføjes Stiftere: WERD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)