Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-07-16 fjernes Binavne: TORBEN HANSEN ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Stevnsvej 107, 4671 Strøby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-13 fjernes Direktion: Torben Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-13 fjernes Navne: T. HANSEN ALUFACADER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET TOMMY JENSEN GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 fjernes Stiftere: Torben Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, herunder produktion, salg og montering, herunder bl.a. af alufacader, samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-24 tilføjes Vedtægter: 1999-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-06-10 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET TOMMY JENSEN GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 fjernes Revisor: PEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stevnsvej 107, 4671 Strøby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-09-12 tilføjes Binavne: TORBEN HANSEN ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-12 tilføjes Direktion: Torben Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-12 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-09-12 tilføjes Navne: T. HANSEN ALUFACADER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-12 tilføjes Revisor: PEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-12 tilføjes Stiftere: Torben Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)