Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-09-23 fjernes Navne: TANNER COMPUTER TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-15 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-15 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-15 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-22 fjernes Direktion: Mark van Dijk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-04 fjernes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 tilføjes Navne: TANNER COMPUTER TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-12 fjernes Navne: PBH NR. 22.951 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-12 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-12 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-16 tilføjes Direktion: Mark van Dijk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, heruder import og eksport, industri samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-16 tilføjes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-16 tilføjes Vedtægter: 1996-01-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Navne: PBH NR. 22.951 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)