Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Erik Folmann | 21.04.2016 | 09.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Burkal | 27.03.2015 | 09.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lars Zola-Honoré | 27.03.2015 | 09.06.2016 | suppleant |
Kenneth Kjær Nielsen | 02.09.2014 | 09.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Hadsbjerg | 04.04.2014 | 21.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Kjær Nielsen | 04.04.2014 | 02.09.2014 | suppleant |
Kenneth Kjær Nielsen | 08.01.2014 | 04.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Michael Mørk | 30.03.2012 | 09.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bach | 30.03.2012 | 02.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Kjær Nielsen | 30.03.2012 | 08.01.2014 | suppleant |
Jan Brusgaard | 01.04.2011 | 09.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Bundgaard Andersen | 01.04.2011 | 27.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Peter Johansen | 01.04.2011 | 30.03.2012 | suppleant |
Johannes Bundgaard Andersen | 09.04.2010 | 01.04.2011 | suppleant |
Bendt Bjarne Jensen | 27.03.2009 | 09.06.2016 | suppleant |
Henning Davidsen | 27.03.2009 | 01.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Bendt Bjarne Jensen | 27.03.2009 | 27.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Frode Henning Davidsen | 27.03.2009 | 27.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Olldag Kjeldsen | 11.04.2008 | 27.04.2010 | suppleant |
Peter Johansen | 11.09.2007 | 01.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Peter Johansen | 11.09.2007 | 11.09.2007 | suppleant |
Ivan Filtenborg | 30.03.2007 | 27.03.2009 | suppleant |
Bendt Bjarne Jensen | 30.03.2007 | 30.03.2007 | suppleant |
Claus Krogh Lundqvist | 20.02.2006 | 08.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Claus Krogh Lundqvist | 20.02.2006 | 20.02.2006 | suppleant |
Michael Møller | 01.04.2005 | 09.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anders Storm | 02.04.2004 | 20.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
Anette Nielsen | 05.04.2002 | 30.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Arne Kjær Pedersen | 05.04.2002 | 30.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Møller Jensen | 30.03.2001 | 11.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Søren Peter Jensen | 26.03.1999 | 01.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Anton Overgaard | 26.03.1999 | 01.04.2005 | suppleant |
Kaj Klinkby | 26.03.1999 | 30.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Gravesen | 08.02.1999 | 26.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Søren Dreyer | 11.04.1997 | 08.02.1999 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Gravesen | 11.04.1997 | 08.02.1999 | suppleant |
Poul Erik Bech | 14.12.1995 | 09.06.2016 | formand |
Finn Gadegaard Jakobsen | 14.12.1995 | 30.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Nick Worm | 14.12.1995 | 02.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Christen Peder Jakobsen | 14.12.1995 | 02.04.2004 | suppleant |
Jan Larsen | 14.12.1995 | 05.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Per Holm Andersson | 14.12.1995 | 05.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Per Arnold Djernæs Olsen | 14.12.1995 | 26.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Tage Nis Hjort | 14.12.1995 | 11.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Søndergaard Axelsen | 14.12.1995 | 11.04.1997 | suppleant |
Anna Marie Trankjær | 14.12.1995 | 24.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Kennith John Broberg | 14.12.1995 | 24.05.1996 | bestyrelsesmedlem |