Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | xbrl | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse |
Den 2016-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sindholtparken 13, 9560 Hadsund (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Binavne: CONVEYANCE SYSTEMS R & D ApS (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Direktion: Knud Erik Westergaard (direktion) (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-07-03 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Legale ejere: Knud Erik Westergaard (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Navne: CONSYS ApS (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-03-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-01-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-08 tilføjes Legale ejere: Knud Erik Westergaard (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2015-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2015-05-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-05-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-04-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-04-20 fjernes Revisor: REVISION KJÆR ApS (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-02-01 tilføjes Direktion: Knud Erik Westergaard (direktion) (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2012-02-01 fjernes Direktion: Kirsten Fisker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 tilføjes Binavne: CONVEYANCE SYSTEMS R & D ApS (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2011-05-13 fjernes Binavne: CONVEYANCE SYSTEMS R & D A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2011-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, handel, produktion og finansiering (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2011-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2011-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2011-05-13 tilføjes Navne: CONSYS ApS (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2011-05-12 fjernes Navne: CONSYS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2011-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2011-05-13 tilføjes Vedtægter: 2011-05-13 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2011-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2011-05-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-13 fjernes Bestyrelse: Niels Westergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 fjernes Direktion: Knud Erik Westergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-02 tilføjes Revisor: REVISION KJÆR ApS (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2010-12-02 fjernes Revisor: Eklund Consult (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-01-23)
Den 2007-04-12 tilføjes Revisor: Eklund Consult (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-12 fjernes Revisor: Eyvind Bjarne Eklund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sindholtparken 13, 9560 Hadsund (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sindholtparken 13, 9560 Hadsund (offentliggjort 2005-05-24)
Den 2005-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sindholtparken 13, 9560 Hadsund (offentliggjort 2005-05-24)
Den 2005-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 2, 9560 Hadsund (offentliggjort 2004-06-22)
Den 2005-05-17 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 tilføjes Bestyrelse: Peter Fisker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 tilføjes Direktion: Knud Erik Westergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 tilføjes Revisor: Eyvind Bjarne Eklund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 2, 9560 Hadsund (offentliggjort 2004-06-22)
Den 2004-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sindholtparken 13, 9560 Hadsund (offentliggjort 2002-05-30)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sindholtparken 13, 9560 Hadsund (offentliggjort 2002-05-30)
Den 2002-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 28, 9560 Hadsund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Westergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Westergaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Direktion: Kirsten Fisker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 fjernes Direktion: Knud Erik Westergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-01-23)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Karosserifabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-24 tilføjes Bestyrelse: Flemming Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 fjernes Bestyrelse: Bent Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 fjernes Binavne: KEWET SERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 fjernes Direktion: Bent Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-07 fjernes Bestyrelse: Finn Hedegaard Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-26 tilføjes Binavne: KEWET SERVICE A/S, CONVEYANCE SYSTEMS R & D A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-16 tilføjes Navne: CONSYS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-15 fjernes Navne: ABN NR. 268 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-15 fjernes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-15 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-15 fjernes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 tilføjes Bestyrelse: Finn Hedegaard Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 tilføjes Direktion: Bent Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 fjernes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 28, 9560 Hadsund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-03 tilføjes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 1995-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-07-03 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 1995-07-03 tilføjes Hovedbranche: Karosserifabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-03 tilføjes Navne: ABN NR. 268 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 1995-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 1995-07-03 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-03 tilføjes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S, Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-05)