Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Tegningsregel | Binavne | Direktion | Revisor | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Formål | Hovedbranche | Revision fravalgt | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Virksomhedsform | Legale ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode |
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-17 tilføjes Reelle ejere: Martin Dalgaard Sørensen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-17 fjernes Reelle ejere: Morten Bank-Mikkelsen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-16 fjernes Reelle ejere: Martin Dalgaard Sørensen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-06-28 tilføjes Bestyrelse: Martin Dalgaard Sørensen (formand) (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-06-28 fjernes Bestyrelse: Morten Bank-Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-06-27 fjernes Bestyrelse: Martin Dalgaard Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 tilføjes Reelle ejere: Martin Dalgaard Sørensen, Morten Bank-Mikkelsen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2021-06-13 fjernes Reelle ejere: Morten Bank-Mikkelsen, Martin Dalgaard Sørensen (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 40, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 62, 3., 2400 København NV (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-06 tilføjes Hjemmeside: www.koncern.dk (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-26 fjernes Binavne: THOMAS HEURLIN TV-PRODUKTION A/S (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Bestyrelse: Martin Dalgaard Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2018-04-10 fjernes Bestyrelse: Jakob Benedict Seidelin (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-10 tilføjes Direktion: Lars Benedict Seidelin (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-09 fjernes Direktion: Lars Benedict Seidelin (direktør) (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Reelle ejere: Morten Bank-Mikkelsen, Martin Dalgaard Sørensen (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2018-04-10 fjernes Reelle ejere: Lars Benedict Seidelin, Birdie Bjerregaard, Stine van der Sterren Enevoldsen (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-10 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Vedtægter: 2018-04-10 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-10-01 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 62, 3., 2400 København NV (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2017-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldersgade 4, 2200 København N (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-15 tilføjes Bestyrelse: Birdie Bjerregaard (formand) (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-02-15 fjernes Bestyrelse: Jens Ulrik Pedersen (formand) (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-02-14 fjernes Bestyrelse: Birdie Bjerregaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-02-15 tilføjes Reelle ejere: Stine van der Sterren Enevoldsen (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Bestyrelse: Birdie Bjerregaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2016-02-28 fjernes Bestyrelse: Casper Fabricius Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-29 tilføjes Reelle ejere: Birdie Bjerregaard (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-01 tilføjes Bestyrelse: Casper Fabricius Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2015-10-01 tilføjes Direktion: Lars Benedict Seidelin (direktør) (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2015-10-01 fjernes Direktion: Jens Ulrik Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-30 fjernes Bestyrelse: Jens Ulrik Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldersgade 4, 2200 København N (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2013-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-26)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-14 fjernes Bestyrelse: Lisbet Fagerberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-20 tilføjes Bestyrelse: Thomas Hersi-Heurlin (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-20 fjernes Bestyrelse: Michael Christian Knudsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-08 tilføjes Bestyrelse: Lisbet Fagerberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2010-09-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med TV- og filmproduktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør og af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør. (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2010-06-14 tilføjes Vedtægter: 2010-06-14 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af tv-programmer (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-11 tilføjes Bestyrelse: Michael Christian Knudsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-10 fjernes Bestyrelse: Gaute Mikkel Nyfelt Høgh (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-01-06 tilføjes Binavne: THOMAS HEURLIN TV-PRODUKTION A/S (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2006-01-06 fjernes Binavne: THOMAS HEURLIN TV-PRODUKTION ApS (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2006-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-06 tilføjes Navne: KONCERN TV- OG FILMPRODUKTION A/S (offentliggjort 2006-02-21)
Den 2006-01-05 fjernes Navne: KONCERN TV- OG FILMPRODUKTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-02-21)
Den 2006-01-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-06 fjernes Direktion: Thomas Hersi-Heurlin (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bobjerg (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-30 tilføjes Legale ejere: KONCERN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2004-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 267.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-31 tilføjes Bestyrelse: Gaute Mikkel Nyfelt Høgh (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-31 fjernes Bestyrelse: Ole Ingrisch (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-11 fjernes Bestyrelse: Ole Søndberg Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-28 tilføjes Bestyrelse: Ole Søndberg Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: koncern@koncern.dk (offentliggjort 2001-12-03)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-12 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-12 fjernes Revisor: MIDTGAARD & HUBERTZ. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-07-19 tilføjes Reelle ejere: Lars Benedict Seidelin (offentliggjort 2018-04-26)
Den 1997-01-22 tilføjes Navne: KONCERN TV- OG FILMPRODUKTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-21 fjernes Navne: THOMAS HEURLIN TV-PRODUKTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-20 fjernes Direktion: Anders Riis-Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-26)
Den 1995-07-01 tilføjes Binavne: THOMAS HEURLIN TV-PRODUKTION ApS (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1995-07-01 tilføjes Direktion: Anders Riis-Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)