Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Kapital | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-12-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Viborg, Sct. Mathias Gade. (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Viborg, Sct. Mathias Gade Komplementar ApS. (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-04-16 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2010-04-16)
Den 2010-04-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-04-09)
Den 2010-04-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-04-09)
Den 2010-04-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2009-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 53, 7800 Skive (offentliggjort 2009-04-27)
Den 2009-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøddevej 3, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Legale ejere: Lotte Torp Gantriis, Helle Torp Skaaning (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2004-11-01 tilføjes Reelle ejere: Lotte Torp Gantriis, Helle Torp Skaaning (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2002-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, finansiering og i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Navne: TRIIS ApS (offentliggjort 2002-05-29)
Den 2002-04-21 fjernes Navne: B. G. INTERIØR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Vedtægter: 2002-04-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 26.06.1989 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøddevej 3, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-19 tilføjes Direktion: Bertel Gantriis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-19 tilføjes Navne: B. G. INTERIØR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1995-06-19 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 26.06.1989 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 tilføjes Stiftere: Bertel Gantriis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)