Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Kristensen | 31.07.2007 | 14.03.2012 | direktion |
Peter Søndergaard | 01.09.1997 | 31.07.2007 | direktion |
Christian Rudolf Vester-Petersen | 16.02.1961 | 01.09.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Runo | 30.03.2005 | 28.04.2008 | bestyrelse |
Søren Einar Fischer Jensen | 11.12.2000 | 14.03.2012 | bestyrelse |
Arne Førland-Larsen | 11.12.2000 | 28.04.2008 | bestyrelse |
Jens Rosenberg | 30.11.1999 | 14.03.2012 | bestyrelse |
Kurt Einar Andersen | 08.12.1997 | 11.12.2000 | bestyrelse |
Niels Høisgaard | 04.12.1995 | 14.03.2012 | bestyrelse |
Henning Kristensen | 16.02.1961 | 14.03.2012 | bestyrelse |
Niels Moesgaard Ryde | 16.02.1961 | 28.04.2008 | bestyrelse |
Villy Anton Sørensen | 16.02.1961 | 30.03.2005 | bestyrelse |
Jørgen Moesgaard Ryde | 16.02.1961 | 03.05.2000 | bestyrelse |
Christian Førland-Larsen | 16.02.1961 | 05.11.1998 | bestyrelse |
Christian Rudolf Vester-Petersen | 16.02.1961 | 09.02.1998 | bestyrelse |
Peter Eduard Petersen | 16.02.1961 | 04.12.1995 | bestyrelse |
Keld Hugo Thomsen | 16.02.1961 | 28.01.1993 | bestyrelse |
Egon Madsen | 16.02.1961 | 19.12.1991 | bestyrelse |
Robert Ivan Christiansen | 16.02.1961 | 08.01.1991 | bestyrelse |