Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Risbyvej 26, 2765 Smørum (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-02 fjernes Kontaktoplysninger: mail@brandis.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-02 fjernes Navne: ApS AF 26. SEPTEMBER 2007 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-02 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 fjernes Stiftere: BRANDIS HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@brandis.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-27 fjernes Bestyrelse: Marianne Roed Brandis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-27 fjernes Direktion: Jan Brandis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er entreprenørvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Vedtægter: 2011-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-04 fjernes Bestyrelse: Bjarne Ulrich Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kloakmestre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-26 tilføjes Navne: ApS AF 26. SEPTEMBER 2007 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-09-25 fjernes Navne: LEDØJE KLOAK & BETON ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risbyvej 26, 2765 Smørum (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Risbyvej 26, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 230.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 220.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-13 tilføjes Bestyrelse: Svend Blankholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: p@brandis.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: p@brandis.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-10-19 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-19 fjernes Revisor: Svend Blankholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risbyvej 26, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-01 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Ulrich Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 tilføjes Direktion: Jan Brandis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 tilføjes Hovedbranche: Kloakmestre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-01 tilføjes Navne: LEDØJE KLOAK & BETON ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 tilføjes Revisor: Svend Blankholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 tilføjes Stiftere: BRANDIS HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1994-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)