Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Diernæsvej 203, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-14 fjernes Direktion: Ebbe Storm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-04-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-14 fjernes Navne: ES AGRO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-01-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 fjernes Stiftere: Peter Hageman Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Revisor: MR ADMINISTRATION 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diernæsvej 203, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Diernæsvej 203, 6100 Haderslev (offentliggjort 2003-11-19)
Den 2003-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diernæsvej 203, 6100 Haderslev (offentliggjort 2003-11-19)
Den 2003-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Staushedevejen 10, 6621 Gesten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiering samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 tilføjes Vedtægter: 2003-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-02-19 tilføjes Revisor: MR ADMINISTRATION 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-19 fjernes Revisor: AFVIKLINGSSELSKABET AF 30/9 1998 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-01-23 tilføjes Revisor: AFVIKLINGSSELSKABET AF 30/9 1998 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-15 tilføjes Navne: ES AGRO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-08-14 fjernes Navne: ApS EKS 1 NR. 212 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-08-14 fjernes Direktion: Peter Hageman Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-14 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALLAN VINTHER ApS , STATSAUT. REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Staushedevejen 10, 6621 Gesten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-19 tilføjes Direktion: Peter Hageman Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-04-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-19 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-19 tilføjes Navne: ApS EKS 1 NR. 212 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-04-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-19 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALLAN VINTHER ApS , STATSAUT. REVISOR, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-19 tilføjes Stiftere: Peter Hageman Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)