Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Torhus | 14.11.2005 | 07.06.2018 | direktion |
Søren Hvidtved Larsen | 01.06.2001 | 14.11.2005 | adm. dir |
Carl Anton Nielsen | 03.05.2001 | 01.06.2001 | adm. dir |
Paul Enevold Jørgensen | 01.08.2000 | 03.05.2001 | direktion |
Søren Hvidtved Larsen | 01.08.2000 | 01.08.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Andreas Hansen | 12.02.2010 | 07.06.2018 | bestyrelse |
Frank Torhus | 14.11.2005 | 07.06.2018 | bestyrelse |
Morten Petersen | 14.11.2005 | 12.02.2010 | bestyrelse |
Mette Hvidtved Larsen | 26.04.2004 | 14.11.2005 | bestyrelse |
Ole Juul Jørgensen | 20.03.2002 | 14.11.2005 | bestyrelse |
Peter Dal Thybo | 20.03.2002 | 14.11.2005 | bestyrelse |
Søren Hvidtved Larsen | 01.06.2001 | 07.06.2018 | bestyrelse |
Jens Josefsen | 01.06.2001 | 14.11.2005 | formand |
Ivan Tyrsted | 20.10.1997 | 20.03.2002 | bestyrelse |
Jørn Meto | 19.02.1997 | 20.03.2002 | bestyrelse |
Jens Fuglesang Christensen | 29.03.1995 | 20.10.1997 | bestyrelse |
Torben Hvidtved Larsen | 29.03.1995 | 26.02.1997 | formand |