Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Ulrik Koefoed Christensen | 21.02.2008 | 27.06.2008 | direktion |
Gunder Preben Jensen | 15.02.2006 | 21.02.2008 | direktion |
Uffe Andreas Christensen | 16.02.1995 | 13.02.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ellen Marie Christensen | 21.02.2008 | 27.06.2008 | bestyrelse |
Lone Britt Christensen | 21.02.2008 | 27.06.2008 | bestyrelse |
Morten Ulrik Koefoed Christensen | 21.02.2008 | 27.06.2008 | bestyrelse |
Jesper Henrik Borg Christensen | 21.02.2008 | 27.06.2008 | formand |
Kristian Henrik Hansen | 23.03.2006 | 21.02.2008 | bestyrelse |
Hans Kristian Knudsen | 23.03.2006 | 21.02.2008 | bestyrelse |
Jens Engstrøm | 23.03.2006 | 21.02.2008 | formand |
Vagn Olaf Christensen | 17.03.2001 | 23.03.2006 | bestyrelse |
Ellen Marie Christensen | 17.03.2001 | 23.03.2006 | bestyrelse |
Morten Ulrik Koefoed Christensen | 17.03.2001 | 23.03.2006 | bestyrelse |
Hans Krog Sønniksen | 29.05.1997 | 17.03.2001 | bestyrelse |
Ejnar Juhl Sjælland | 29.05.1997 | 17.03.2001 | bestyrelse |
Jesper Henrik Borg Christensen | 11.04.1996 | 23.03.2006 | formand |
Uffe Andreas Christensen | 16.02.1995 | 23.03.2006 | bestyrelse |
Jens Engstrøm | 16.02.1995 | 17.03.2001 | bestyrelse |
Mogens Larsen | 16.02.1995 | 17.03.2001 | bestyrelse |
Lone Britt Christensen | 16.02.1995 | 11.04.1996 | formand |