Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mette Koch(virk.: 3) Adm. Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kim Peiter Jørgensen(virk.: 6) | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 33,33 % |
Henrik Christian Zangenberg(virk.: 13) | 7,69 % | 15,38 % | 15,38 % | 15,38 % |
Anne Kirstine Riemann(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Svend Erik Kriby(virk.: 46) | 4,35 % | 4,35 % | 4,35 % | 21,74 % |
Birgit Riemann(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Claus Riemann(virk.: 13) | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % | 23,08 % |
Christian Søgaard Larsen(virk.: 53) | 3,77 % | 7,55 % | 9,43 % | 18,87 % |
Jan Truedsson(virk.: 58) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Holm Tygesen(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Amanda Sook Tonsgaard(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 3,18 % | 4,55 % | 5,00 % | 12,27 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mette Koch | 01.04.2024 | Gilleleje Hovedgade 51B, 3250 Gilleleje |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jan Truedsson | 01.01.2007 | Køjevænget 2, 2791 Dragør |
Christian Søgaard Larsen | 01.01.2007 | Landsvalevej 14, 2970 Hørsholm |
Henrik Christian Zangenberg | 01.08.2010 | Oscar Ellingers Vej 17, 2000 Frederiksberg |
Peter Holm Tygesen | 16.08.2014 | Gyrithe Lemches Vej 5, 2800 Kongens Lyngby |
Kim Peiter Jørgensen | 21.08.2019 | Richard Mortensens V 25A, 2300 København S |
Birgit Riemann | ||
Svend Erik Kriby | ||
Amanda Sook Tonsgaard | ||
Anne Kirstine Riemann |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
RIEMANN A/S | 13844070 | NORMAL | Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv. (204200) |
RIEMANN HOLDING A/S | 18372770 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
RIEMANN TRADING ApS | 13539588 | NORMAL | Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker (774000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
26.05.2006 | 1,72 (km) | Herredsvejen 2, 3400 Hillerød | Krakasvej 8, 3400 Hillerød |
09.08.2016 | nan (km) | Krakasvej 8, 3400 Hillerød | Krakasvej 8, 3400 Hillerød |
RIEMANN HOLDING A/S. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 06.01.1995 (10857 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Riemandsgaard ApS | 31182735 |
RIEMANN & CO. A/S | 13844070 |
RIEMANN A/S | 13844070 |
Riemann advokatfirma | 30044363 |
RIEMANN HOLDING A/S | 18372770 |
RIEMANN PRODUKTION A/S | 13844070 |
Riemann Service Management ApS | 40597883 |
RIEMANN TRADING ApS | 13539588 |
Riemenschneider holding ApS | 44631660 |
Riemer Consulting/Artifact v/Bo Riemer | 57180951 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mette Koch(virk.: 3) Adm. Dir. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kim Peiter Jørgensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Henrik Christian Zangenberg(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Anne Kirstine Riemann(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Svend Erik Kriby(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 |
Birgit Riemann(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Claus Riemann(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Christian Søgaard Larsen(virk.: 53) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 10 | 31 | 0 |
Jan Truedsson(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 16 | 30 | 1 |
Peter Holm Tygesen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Amanda Sook Tonsgaard(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 36 % | 0 % | 0 % | 20 % | 39 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mette Koch(virk.: 3) Adm. Dir. | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pct. | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kim Peiter Jørgensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 2 | 1 | 2 |
Henrik Christian Zangenberg(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 6 | 1 | 8 |
Anne Kirstine Riemann(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 13 | 1 | 6 |
Svend Erik Kriby(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden | 58 | 8 | 0 | 8 |
Birgit Riemann(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 8 | 0 | 0 |
Claus Riemann(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 8 | 0 | 0 |
Christian Søgaard Larsen(virk.: 53) Ikke aktiv i virksomheden | 57 | 12 | 0 | 3 |
Jan Truedsson(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 5 | 1 | 56 |
Peter Holm Tygesen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 5 | 1 | 0 |
Amanda Sook Tonsgaard(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 3 | 0 | 3 |
Sum | 168 | 70 | 5 | 86 |
Pct. | 51 % | 21 % | 2 % | 26 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |