Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Helle Husballe Nissen | 17.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Maybrith Lauritzen | 27.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Clausen Nissen | 13.01.1995 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lone Nissen | 12.02.2008 | 17.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Dan von Qualen | 12.02.2008 | 27.05.2009 | formand |
Svend Erik Bonde | 19.11.2002 | 10.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Gerhardt Fedder Petersen | 19.11.2002 | 10.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Niels Bisgaard-Frantzen | 19.11.2002 | 10.11.2007 | formand |
Martin Nis Lorenzen | 25.08.1998 | 10.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Leif Pauli Christiansen | 13.01.1995 | 10.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Poul Frølich | 13.01.1995 | 10.10.2002 | formand |
Finn Clausen Nissen | 13.01.1995 | 25.08.1998 | bestyrelsesmedlem |