Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Turbinevej 1, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-17 fjernes Direktion: Martin Fjelktoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 fjernes Hovedbranche: Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-17 fjernes Kontaktoplysninger: br-fjelk@post4.tele.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-17 fjernes Navne: BRDR. FJELKTOFT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-17 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 fjernes Revisor: Gilfelt Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 fjernes Stiftere: Tony Fjelktoft, Martin Fjelktoft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive smedevirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en diretkør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-23 tilføjes Vedtægter: 2004-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-23 fjernes Direktion: Tony Fjelktoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: br-fjelk@post4.tele.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 tilføjes Revisor: Gilfelt Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 fjernes Revisor: Bent Flintsø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Turbinevej 1, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-29 tilføjes Direktion: Tony Fjelktoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-29 tilføjes Hovedbranche: Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-29 tilføjes Navne: BRDR. FJELKTOFT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-29 tilføjes Revisor: Bent Flintsø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-29 tilføjes Stiftere: Tony Fjelktoft, Martin Fjelktoft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)