Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-06-03 fjernes Navne: A. P. MØLLER SALE & PURCHASE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 50, 1098 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Bestyrelse: Lars-Erik Brenøe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Direktion: Jørn Sten Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Revisor: Jørgen Frank Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Stiftere: Lars-Erik Brenøe, Knud Børge Pontoppidan, Eivind Drachmann Kolding (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Direktion: Jørn Sten Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 fjernes Direktion: Lars-Erik Brenøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-29 tilføjes Bestyrelse: Arnold Mærsk Mc Kinney Møller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-29 fjernes Bestyrelse: Knud Børge Pontoppidan (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 50, 1098 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Bestyrelse: Knud Børge Pontoppidan (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Direktion: Lars-Erik Brenøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af skibe og dermed i forbindelse stående virksomhed efter bestyrelsens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Navne: A. P. MØLLER SALE & PURCHASE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Revisor: Jørgen Frank Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Stiftere: Lars-Erik Brenøe, Knud Børge Pontoppidan, Eivind Drachmann Kolding (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et medlem af bestyrelsen eller i forening med direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Vedtægter: 1994-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)