Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Vibeke Mette Vinther | 19.08.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Margrethe Wivel | 08.05.2015 | 30.06.2019 | direktør |
Johannes Bertelsen | 06.06.1988 | 31.10.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tove Jensen | 23.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tine Vind Frederiksen | 09.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Marie Arleth Skov | 08.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Laura Auken Larsen | 22.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Nielsen | 08.02.2018 | formand |
Verner Jørgen Hansen | 22.08.2017 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tove Jensen | 09.06.2022 | 22.11.2023 | suppleant |
Mare Tomicic | 09.06.2022 | 29.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ivan Larsen | 09.06.2022 | 21.12.2022 | suppleant |
Anne Marie Nordby Michael | 01.03.2022 | 09.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anne Dahl Pedersen | 20.08.2020 | 09.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Tove Jensen | 20.08.2020 | 08.06.2022 | suppleant |
Ivan Larsen | 20.08.2020 | 08.06.2022 | suppleant |
Jacob Clausen | 20.08.2020 | 28.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anne Marie Nordby Michael | 20.08.2020 | 28.02.2022 | suppleant |
Margit Maria Hviid Nielsen | 10.05.2019 | 20.08.2020 | suppleant |
Tove Jensen | 10.05.2019 | 19.08.2020 | suppleant |
Ivan Larsen | 10.05.2019 | 19.08.2020 | suppleant |
Eva Tetzlaff | 30.05.2018 | 20.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Robert Fosbo | 30.05.2018 | 20.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jan Ursin Johansen | 30.05.2018 | 10.05.2019 | suppleant |
Margit Maria Hviid Nielsen | 30.05.2018 | 09.05.2019 | suppleant |
Tove Jensen | 30.05.2018 | 09.05.2019 | suppleant |
Trine Faber Velling | 18.08.2016 | 21.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Malene Meisner | 09.06.2016 | 30.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anne Dahl Pedersen | 09.06.2016 | 30.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mette Kirkemoe Gade Jørgensen | 09.06.2016 | 08.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Ena Christensen | 09.06.2016 | 09.06.2016 | suppleant |
Heidi Sørensen | 08.05.2015 | 08.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Rene la Cour Sell | 08.05.2015 | 08.02.2018 | formand |
Nikolaj Nielsen | 08.05.2015 | 07.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Tine Ziegler | 08.05.2015 | 23.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Elsebeth Christensen | 08.05.2015 | 09.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Helweg Thelle | 08.05.2015 | 09.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Daniel Busch Jensen | 08.05.2015 | 09.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Ena Christensen | 08.05.2015 | 08.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Christina Midjord | 16.08.2010 | 01.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Lars Hulgård | 16.08.2010 | 31.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Baker | 07.05.2010 | 31.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Heike Glowienka | 07.05.2010 | 31.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Lone Schønnemann Christiansen | 07.05.2010 | 31.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Margit Maria Hviid Nielsen | 07.05.2010 | 31.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Henning Johannes Nielsen | 18.01.2005 | 01.11.2012 | formand |
Verner Jørgen Hansen | 02.12.2003 | 21.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Benny Hedensted Steffensen | 02.12.2003 | 18.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jette Sørby Isgaard | 22.09.2001 | 31.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Elisabeth Bøcker | 16.01.2001 | 18.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
Anne Grethe Finnerup | 04.12.2000 | 18.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
Anne Kofod | 04.12.2000 | 18.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
Finn Kenneth Hansen | 11.10.1995 | 08.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ove Henry Carlsen | 06.06.1988 | 09.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Elisabeth Toft Rasmussen | 06.06.1988 | 18.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jan Malm Hansen | 06.06.1988 | 18.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
Pia Glerup Hansen | 06.06.1988 | 18.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
Peder Boas Jensen | 06.06.1988 | 18.01.2005 | formand |
Finn Kenneth Hansen | 06.06.1988 | 28.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Valdemar Tellman | 06.06.1988 | 08.12.1999 | bestyrelsesmedlem |