Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42, 2. th., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-14 fjernes Direktion: Mogens Klein (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-14 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-14 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 01/10 1994 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-14 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-16 tilføjes Direktion: Mogens Klein (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-16 fjernes Direktion: Rose Marie Klein (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivning, drive konsulentvirksomhed samt handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-27 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 01/10 1994 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-26 fjernes Navne: ITC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-27 tilføjes Vedtægter: 2001-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42, 2. th., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 1, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: itc@itc.access.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: itc@itc.access.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-16 tilføjes Direktion: Rose Marie Klein (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 fjernes Direktion: Mogens Klein (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-17 tilføjes Navne: ITC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-16 fjernes Navne: ITC SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-12-16 tilføjes Navne: ITC SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-12-15 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4025 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-12-15 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-15 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 1, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4025 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)