Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Holløse Madsen | 31.08.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marianne Reventlov Ginge | 08.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Per Svarre | 21.08.2018 | formand |
Torben Holløse Madsen | 31.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Nielsen | 21.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Svarre | 31.08.2017 | 20.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bo Jensen | 19.05.2015 | 29.06.2018 | formand |
Michael Peter Junker | 19.05.2015 | 31.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Peter Junker | 21.08.2013 | 18.05.2015 | formand |
Jørgen Engholm Pedersen | 21.08.2013 | 30.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Finn Roy | 22.04.2004 | 05.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Helle Oxholm | 22.04.2004 | 21.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (CVR 85424211) | 20.04.1994 | 26.05.2003 | suppleant |
Bjarne Winther | 20.04.1994 | 26.02.1997 | bestyrelsesmedlem |
Jens Rask | 20.04.1994 | 26.02.1997 | bestyrelsesmedlem |
Finn Roy | 20.04.1994 | 26.02.1997 | bestyrelsesmedlem |