Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Bjørvig Pedersen | 08.12.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Busk | 01.04.1994 | 09.11.2005 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.04.1994 | 18.10.1994 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Bjørvig Pedersen | 08.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Vindum Kolenda | 08.12.2000 | 03.08.2009 | bestyrelsesmedlem |