Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tonny Orloff | 01.01.1994 | 26.10.2018 | direktion |
Steen Schierbeck | 01.01.1994 | 16.08.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Kristine Scheel Pedersen | 18.05.2006 | 26.10.2018 | bestyrelse |
Thomas Scheel Orloff | 09.06.2005 | 18.05.2006 | bestyrelse |
Preben Rossel Scheel | 25.08.2003 | 26.10.2018 | bestyrelse |
Mira Trolle | 25.08.2003 | 09.06.2005 | bestyrelse |
Tonny Orloff | 01.01.1994 | 26.10.2018 | bestyrelse |
Preben Rossel Scheel | 01.01.1994 | 11.06.2003 | bestyrelse |
Thomas Monberg | 01.01.1994 | 11.06.2003 | bestyrelse |
Mogens Wordenskjold Nørregaard | 01.01.1994 | 11.06.2003 | bestyrelse |
Steen Schierbeck | 01.01.1994 | 16.08.1994 | bestyrelse |
Carsten Eriksen | 01.01.1994 | 16.08.1994 | bestyrelse |
Jens Jørgen Skytte | 01.01.1994 | 16.08.1994 | bestyrelse |