Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 41, 1606 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1994-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-13 fjernes Navne: ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-05-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Revisor: Bjarne Rasmussen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-31 fjernes Bestyrelse: Jan Boesen Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-31 fjernes Direktion: Poul Anker Ringsholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 41, 1606 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Dortheavej 3, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-01 tilføjes Bestyrelse: Juliane Margrethe Meulengracht Bang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 fjernes Bestyrelse: Michael Christian Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-02 tilføjes Bestyrelse: Michael Christian Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 fjernes Bestyrelse: Lars Allan Thomassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-20 fjernes Bestyrelse: Jørgen Thor-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-07 tilføjes Navne: ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-06 fjernes Navne: KM 591 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 360.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-06 fjernes Direktion: Erling Borcher (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-06 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er servicevirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-01 tilføjes Vedtægter: 1994-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dortheavej 3, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-02-07 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Thor-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-07 tilføjes Direktion: Erling Borcher (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-07 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-02-07 tilføjes Navne: KM 591 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-02-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-07 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, Bjarne Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-07 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)