Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thorkild Haugaard Nissen | 12.04.2000 | 15.12.2011 | direktion |
Marianne Okkels Skov | 05.03.1997 | 15.12.2011 | direktion |
Morten Rahbek Hansen | 01.01.1994 | 15.12.2011 | direktion |
Kaj Munch Johansen | 01.01.1994 | 05.03.1997 | direktion |
Michael Ian Player | 01.01.1994 | 11.11.1994 | direktion |
Poul Tørring | 01.01.1994 | 30.06.1994 | direktion |
Per Sloth | 01.01.1994 | 30.06.1994 | direktion |
Vilhelm Boas | 01.01.1994 | 30.06.1994 | direktion |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.01.1994 | 26.04.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sven Gunnar Schough | 29.09.2009 | 15.12.2011 | bestyrelse |
Asger Kastbjerg | 29.09.2009 | 15.12.2011 | bestyrelse |
Karen Sofie Hansen-Hoeck | 22.12.2008 | 29.09.2009 | bestyrelse |
John Elling | 02.09.2008 | 15.12.2011 | bestyrelse |
Erna Annette Høgh | 02.09.2008 | 15.12.2011 | personlig_suppleant |
Leif Thomsen | 02.09.2008 | 15.12.2011 | personlig_suppleant |
Vagn Thorup | 17.04.2008 | 15.12.2011 | bestyrelse |
Klaus Beyer Nielsen | 17.04.2008 | 15.12.2011 | formand |
Thomas Nederby Svenningsen | 17.04.2008 | 29.09.2009 | bestyrelse |
Anders Wilhjelm | 01.06.2006 | 17.04.2008 | bestyrelse |
Hlif Sturludottir | 20.12.2005 | 17.04.2008 | bestyrelse |
Jon Snorrason | 20.12.2005 | 17.04.2008 | formand |
Leif Thomsen | 15.03.2004 | 02.09.2008 | bestyrelse |
Ib Skjold Andersen | 15.03.2004 | 02.09.2008 | personlig_suppleant |
Michael Keldsen | 04.02.2004 | 20.12.2005 | bestyrelse |
Marianne Okkels Skov | 04.02.2004 | 17.02.2004 | bestyrelse |
Robert Maarten Thole | 18.04.2002 | 20.12.2005 | formand |
Ninna Skødt Hejlesen | 18.04.2002 | 15.03.2004 | bestyrelse |
Karl-Georg Feber | 18.04.2002 | 04.02.2004 | bestyrelse |
Ninna Skødt Hejlesen | 18.04.2002 | 18.04.2002 | personlig_suppleant |
Finn Pedersen | 19.03.2001 | 18.04.2002 | bestyrelse |
Johnny Eivind Graversen | 06.03.1996 | 15.12.2011 | bestyrelse |
Inge Margrethe Christensen | 06.03.1996 | 19.03.2001 | bestyrelse |
Jonna Dauer | 06.03.1996 | 19.03.2001 | bestyrelse |
Jane Løth | 06.03.1996 | 19.03.2001 | personlig_suppleant |
Kjeld Hvolbøll Hermansen | 06.03.1996 | 19.03.2001 | personlig_suppleant |
Keld Larsen | 06.03.1996 | 19.03.2001 | personlig_suppleant |
Morten Rahbek Hansen | 01.01.1994 | 17.04.2008 | bestyrelse |
Poul Rahbek Hansen | 01.01.1994 | 18.04.2002 | formand |
Peter Rahbek Hansen | 01.01.1994 | 16.11.1999 | bestyrelse |
Alan Norman Jones | 01.01.1994 | 27.08.1999 | bestyrelse |
Michael Ian Player | 01.01.1994 | 27.06.1997 | bestyrelse |
Jeffrey George Steer | 01.01.1994 | 23.10.1996 | bestyrelse |
Hans Ole Knudsen | 01.01.1994 | 30.06.1994 | bestyrelse |
Ulf Søgaard | 01.01.1994 | 30.06.1994 | bestyrelse |
Aksel Bjødstrup Andreasen | 01.01.1994 | 30.06.1994 | bestyrelse |
Kjeld Albert Ejler | 01.01.1994 | 30.06.1994 | bestyrelse |
Ernst Werner Skødt | 01.01.1994 | 30.06.1994 | formand |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1994 | 26.04.1994 | bestyrelse |