Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-01-18 fjernes Binavne: PRINTHOUSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerøvej 45, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-16 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-16 fjernes Navne: A - H. A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2002-09-30)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-09-30)
Den 2007-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-11 fjernes Bestyrelse: Anna Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-11 fjernes Direktion: Anna Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerøvej 45, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerøvej 45, 5800 Nyborg (offentliggjort 2000-05-17)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formuepleje. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-26 tilføjes Vedtægter: 2000-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerøvej 45, 5800 Nyborg (offentliggjort 2000-05-17)
Den 2000-05-01 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Adamsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 fjernes Bestyrelse: Erik Toustrup Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-09-30)
Den 2000-05-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2002-09-30)
Den 2000-05-01 tilføjes Navne: A - H. A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bondovej 5, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-30 fjernes Hovedbranche: Bogtrykkerier og offsettrykkerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-30 fjernes Navne: SCAN-TRYK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-07-12 fjernes Bestyrelse: Ebbe Mogens Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-10 tilføjes Bestyrelse: Anna Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-12 fjernes Direktion: Ebbe Mogens Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-10 tilføjes Direktion: Anna Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-28 fjernes Revisor: "REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 fjernes Bestyrelse: Anna Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-26 tilføjes Navne: SCAN-TRYK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-02-25 fjernes Navne: VICH 3898 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-02-25 fjernes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-25 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-25 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bondovej 5, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-11-01 tilføjes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Binavne: PRINTHOUSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Hovedbranche: Bogtrykkerier og offsettrykkerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-11-01 tilføjes Navne: VICH 3898 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen, "REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)