Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-20 fjernes Navne: SDC-FINANSSYSTEM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Stiftere: SDC DRIFT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-15 fjernes Bestyrelse: Jørgen Giversen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-15 fjernes Direktion: Erik Jakobsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-17 tilføjes Direktion: Erik Jakobsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-17 fjernes Direktion: Makhdoom Mohamed Iqbal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-23 tilføjes Bestyrelse: Erik Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-23 fjernes Bestyrelse: Niels Ole Rudbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-25 tilføjes Bestyrelse: Wilhelm Fritz Neuhauser (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-25 fjernes Bestyrelse: Steven Darrah Thomas (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-30 fjernes Bestyrelse: Jørn Chjeffer Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-23 tilføjes Bestyrelse: Michelle Kralj Bowen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-25 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Wind (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-25 fjernes Bestyrelse: Per Arne Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, fremstille og levere edb-systemer og andre edb-ydelser til den finansielle sektor samt udøve virksomhed, der ligger i naturlig tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-06 tilføjes Vedtægter: 1998-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-03 tilføjes Bestyrelse: Jørn Chjeffer Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-03 fjernes Bestyrelse: Bent Lund Skrydstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 fjernes Bestyrelse: Ove Vestergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-13 fjernes Bestyrelse: Niels Christian Furu (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-28 fjernes Bestyrelse: Henrik Thufason (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-28 fjernes Direktion: Claus Gundborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-10-25 tilføjes Bestyrelse: Henrik Thufason (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 tilføjes Direktion: Claus Gundborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-10-25 tilføjes Navne: SDC-FINANSSYSTEM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-10-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 tilføjes Stiftere: SDC DRIFT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)