Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rene Jeppesen | 15.12.1995 | 16.12.2004 | direktion |
Erik Bresling | 06.09.1993 | 15.12.1995 | direktion |
Carsten Janus Andersen | 06.09.1993 | 07.02.1995 | direktion |
Christian Richard Charles Dahlager | 06.09.1993 | 13.09.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Herche | 15.12.1995 | 16.12.2004 | bestyrelse |
Rene Jeppesen | 15.12.1995 | 16.12.2004 | bestyrelse |
Thor Stadil | 06.09.1993 | 16.12.2004 | bestyrelse |
Erik Bresling | 06.09.1993 | 15.12.1995 | bestyrelse |
Ole Vagner | 06.09.1993 | 15.12.1995 | bestyrelse |
Carsten Janus Andersen | 06.09.1993 | 07.02.1995 | bestyrelse |
Christian Richard Charles Dahlager | 06.09.1993 | 07.02.1995 | bestyrelse |