Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Dahl-Jensen | 13.08.1993 | 13.07.2018 | direktion |
Niels Erik Westen-Jensen | 13.08.1993 | 11.01.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Sørensen | 01.04.2006 | 26.10.2006 | bestyrelse |
Henrik Eigenbrod | 08.12.2005 | 02.11.2006 | bestyrelse |
Bjarne Falk | 08.12.2005 | 31.03.2006 | bestyrelse |
Jens Christian Wrang | 28.09.2004 | 08.12.2005 | bestyrelse |
Klaus Rathmann | 17.12.2002 | 06.03.2006 | bestyrelse |
Lars Netterstrøm | 05.07.2000 | 28.09.2004 | bestyrelse |
Claus Kalmar Jacobsen | 05.07.2000 | 17.12.2002 | bestyrelse |
Jesper Melballe | 05.07.2000 | 30.11.2000 | bestyrelse |
Per Dahl-Jensen | 01.06.1999 | 13.07.2018 | bestyrelse |
Susanne Dahl-Jensen | 23.10.1998 | 13.07.2018 | bestyrelse |
Lars Dahl-Jensen | 13.08.1993 | 13.07.2018 | bestyrelse |
Inge-Lise Grøn Kjeldgaard | 13.08.1993 | 31.12.1998 | bestyrelse |
Mikael Dahl-Jensen | 13.08.1993 | 23.10.1998 | bestyrelse |
Poul Thorup | 13.08.1993 | 11.01.1994 | bestyrelse |
Hans Bekkevold | 13.08.1993 | 11.01.1994 | bestyrelse |
Niels Erik Westen-Jensen | 13.08.1993 | 11.01.1994 | bestyrelse |