Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjørnagervej 20, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-03 fjernes Direktion: Jørgen Alber Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-03 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-03 fjernes Navne: J.H. MARINE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-03 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-03 fjernes Stiftere: JØRGEN HOLM HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af lystbåde, import og eksport af automobiler, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 tilføjes Vedtægter: 2008-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil (offentliggjort 2003-10-23)
Den 2003-10-02 tilføjes Navne: J.H. MARINE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-01 fjernes Navne: EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 16/6 1993 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil (offentliggjort 2003-10-23)
Den 2003-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-18 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-18 fjernes Revisor: POUL ELLEHAMMER HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-17 tilføjes Revisor: POUL ELLEHAMMER HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-17 fjernes Revisor: Sten Lauritzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjørnagervej 20, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-08 tilføjes Direktion: Jørgen Alber Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1993-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-08 tilføjes Navne: EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 16/6 1993 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-08 tilføjes Revisor: Sten Lauritzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-08 tilføjes Stiftere: JØRGEN HOLM HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)