Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Byrialsen | 01.05.2023 | 13.10.2023 | direktør |
Tommy Lundby Hansen | 01.04.2022 | 01.05.2023 | direktør |
John Byrialsen | 07.05.2020 | 01.04.2022 | direktør |
John Byrialsen | 05.04.2019 | 06.05.2020 | adm. dir |
John Byrialsen | 19.04.2018 | 04.04.2019 | direktør |
Niels Jørgen Ketill Nielsen | 25.05.2016 | 19.04.2018 | direktør |
Torben Maribo Pedersen | 01.06.2014 | 25.05.2016 | direktør |
John Byrialsen | 01.08.1993 | 01.06.2014 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.08.1993 | 23.12.1993 | direktør |